Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2001-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-08 fjernes Bestyrelse: Bengt Hubertus Harboe-Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Bibranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-08 fjernes Direktion: Dimitre Vassilev Popov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre bygningsartikler af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-08 fjernes Navne: QRS 54 A ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-08-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Revisor: K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 fjernes Bestyrelse: Bjørn Stiedl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 fjernes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Vedtægter: 1993-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Bestyrelse: Peter Reimesch Koefoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Bestyrelse: Tine Kyster Ørbekker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Direktion: Bjørn Stiedl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 tilføjes Navne: QRS 54 A ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-15 fjernes Navne: FABRIKATIONSSELSKABET AF 16/9 1974 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-15 fjernes Bestyrelse: Svend Melsen Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 fjernes Direktion: Svend Melsen Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 tilføjes Navne: FABRIKATIONSSELSKABET AF 16/9 1974 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-02 fjernes Navne: FABRIKATIONSSELSKABET AF 16/9 1974 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-03-10 tilføjes Bestyrelse: Svend Melsen Svendsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-10 tilføjes Bibranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-03-10 tilføjes Direktion: Svend Melsen Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-10 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre bygningsartikler af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-03-10 tilføjes Navne: FABRIKATIONSSELSKABET AF 16/9 1974 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-03-10 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-10 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ERNST & YOUNG Danmark A/S, K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)