Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-10-11 fjernes Navne: VILH. O. PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 1, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Bestyrelse: Steen Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Direktion: Mogens Bang-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Revisor: Revisorinteressentskabet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-20 fjernes Bestyrelse: Hans Fette Mortensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-20 fjernes Direktion: Steen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 616.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og reparationsvirk- somhed med hensyn til motorkøretøjer, landbrugsmaskiner og -redskaber, samt drive fabrikationsvirksomhed til fremstilling eller forædling af varer, hvormed det dri- ver handel samt ejendomsadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-15 tilføjes Vedtægter: 1984-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 1, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-05-16 tilføjes Bestyrelse: Hans Fette Mortensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-05-16 tilføjes Direktion: Steen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-05-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-05-16 tilføjes Navne: VILH. O. PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-05-16 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-05-16 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-05-16 tilføjes Revisor: Revisorinteressentskabet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)