Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Revisor | Bibranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-27 tilføjes Bestyrelse: Michael Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-04-26 fjernes Bestyrelse: Michael Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-25 tilføjes Bestyrelse: Inger Kjeldsholm Nordsborg (suppleant) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-04-25 fjernes Bestyrelse: Susan Aufeldt (suppleant) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-04 tilføjes Bestyrelse: Flemming Jul (suppleant) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Bestyrelse: Ole Kristian Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-03 fjernes Bestyrelse: Morten Teglgaard Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-08-24 tilføjes Bestyrelse: Michael Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2020-08-23 fjernes Bestyrelse: Michael Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-15 tilføjes Bestyrelse: Jan Edvard Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-06-15 fjernes Bestyrelse: Per Kjærsgaard Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-14 fjernes Bestyrelse: Claus Ortved Melcher (suppleant) (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøby Bygade 26, 4671 Strøby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strøby Bygade 26, 4671 Strøby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-17 tilføjes Bestyrelse: Heidi Noer-Hvarre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2018-04-17 fjernes Bestyrelse: Carl Otto Kofoed Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-16 fjernes Bestyrelse: Michael Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Kristian Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Jan Edvard Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-26 tilføjes Bestyrelse: Morten Teglgaard Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2017-04-26 fjernes Bestyrelse: Poul Madsen (suppleant) (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-27 tilføjes Bestyrelse: Poul Madsen (suppleant) (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-16 tilføjes Bestyrelse: Claus Ortved Melcher (suppleant) (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-04-16 fjernes Bestyrelse: Kirsten Marianne Olsen (suppleant) (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-29 tilføjes Bibranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2014-04-16 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Marianne Olsen (suppleant) (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2014-04-16 fjernes Bestyrelse: John Erling Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2013-05-01 tilføjes Bestyrelse: Bent Rene Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-01 fjernes Bestyrelse: Belinda Hanna Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-17 tilføjes Bestyrelse: Bent Rene Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-17 fjernes Bestyrelse: Susanne Holmgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-18 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bertram Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-13 fjernes Bestyrelse: Hanne Agnethe Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-12 tilføjes Bestyrelse: Lars Kliim (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Bestyrelse: Kamilla Schou Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 fjernes Bestyrelse: Ellen Margrethe Michelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-22 tilføjes Bestyrelse: Anders Christian Eltang Berner (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-21 tilføjes Bestyrelse: John Erling Larsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-21 fjernes Bestyrelse: Hans Kjeld Bischoff Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-21 tilføjes Formål: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-21 tilføjes Tegningsregel: Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-21 tilføjes Vedtægter: 2010-04-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-04-23 tilføjes Bestyrelse: Hans Kjeld Bischoff Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-23 fjernes Bestyrelse: Hans Kjeld Bischoff Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-04-16 fjernes Bestyrelse: Hans Kjeld Bischoff Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Bestyrelse: Henning Grejs (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøby Bygade 26, 4671 Strøby (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strøby Bygade 26, 4671 Strøby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-04-07 tilføjes Bestyrelse: Lene Foskjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-06 fjernes Bestyrelse: Hanne Else Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-03-24 tilføjes Bestyrelse: Poul Nørby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-24 fjernes Bestyrelse: Preben Jørgen Andersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-06 fjernes Bestyrelse: Per Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-15 tilføjes Bestyrelse: Per Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-15 fjernes Bestyrelse: Poul Hyllekvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-03-20 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-20 fjernes Bestyrelse: Britha Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-19 tilføjes Bestyrelse: Preben Jørgen Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-19 fjernes Bestyrelse: Benni Jensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-13 tilføjes Bestyrelse: Benni Jensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 fjernes Bestyrelse: Grethe Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-04-25 tilføjes Bestyrelse: Else Bente Petersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-25 fjernes Bestyrelse: Bjarne Weiler Madsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-20 fjernes Bestyrelse: Ulla Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-05-12 fjernes Bestyrelse: Ingrid Elisabeth Kristine Madsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-04-29 tilføjes Bestyrelse: Ulla Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-29 fjernes Bestyrelse: Poul Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1871-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøby Bygade 26, 4671 Strøby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1871-12-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1871-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1871-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1871-12-01 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1871-12-01 tilføjes Navne: STRØBY BRUGSFORENING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1871-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1871-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1871-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1871-12-01 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1871-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1871-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)