Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-22 fjernes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-22 fjernes Direktion: Dimitre Vassilev Popov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-22 fjernes Navne: RST 7 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-05-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 fjernes Revisor: K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-29 fjernes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-16 fjernes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Vedtægter: 1993-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-25 tilføjes Navne: RST 7 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-24 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET HJORTSVANGEN 2, GIVE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-11 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET HJORTSVANGEN 2, GIVE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-10 fjernes Navne: SVEND AAGE HANSEN GIVE ENTREPRENØR- & VOGNMANDSFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-24 fjernes Direktion: Svend Aage Kristian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Revisor: Revisionsfirmat Friis Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-08-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet H.J. Korsgård I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-18 tilføjes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-18 tilføjes Direktion: Svend Aage Kristian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-18 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-18 tilføjes Navne: SVEND AAGE HANSEN GIVE ENTREPRENØR- & VOGNMANDSFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-06-18 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-18 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-18 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet H.J. Korsgård I/S, Revisionsfirmat Friis Rasmussen, BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS, K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)