Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-11-23 fjernes Navne: HELLEBÆK KYSTSELSKAB, HANDELSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 10, 1453 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-17 fjernes Revisor: Bjarne Bruun-Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-29 fjernes Bestyrelse: Jes Mathias Nordlien Rødsgaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel samt opførelse og administration af beboelsesejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-27 tilføjes Vedtægter: 1981-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 10, 1453 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-08-22 tilføjes Bestyrelse: Jes Mathias Nordlien Rødsgaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-08-22 tilføjes Navne: HELLEBÆK KYSTSELSKAB, HANDELSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-08-22 tilføjes Revisor: Bjarne Bruun-Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)