Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Deirdre Husted-Andersen | 16.05.2018 | direktør |
Alexandra Husted-Andersen | 16.05.2018 | direktør |
Stefanie Husted-Andersen | 16.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lisbet Skou | 01.07.1997 | 16.05.2018 | direktion |
Henning Larsen | 18.02.1974 | 30.05.1997 | direktion |
Anders Stig Børge Husted-Andersen | 18.02.1974 | 23.12.1988 | direktion |