Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Damgaard | 27.10.2001 | 25.04.2006 | direktion |
Christian Damgaard | 26.05.1999 | 27.10.2001 | direktion |
Per Damgaard | 01.02.1978 | 26.05.1999 | direktion |
Villy Arne Schwartz | 01.02.1978 | 15.12.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Damgaard | 01.02.1978 | 15.12.1989 | bestyrelse |
Finn Alex Jensen | 01.02.1978 | 15.12.1989 | bestyrelse |
Poul Frede Lindevang Rasmussen | 01.02.1978 | 15.12.1989 | bestyrelse |