Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyholmvej 3, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-21 fjernes Bestyrelse: Jørgen Arnsbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 fjernes Direktion: Jørgen Arnsbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-21 fjernes Navne: HUSKØB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-06-21 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 fjernes Revisor: Aksel Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-16 tilføjes Revisor: Aksel Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 fjernes Revisor: VIAVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-26 tilføjes Navne: HUSKØB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-25 fjernes Navne: BIRKERØD BANKIERFIRMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, finansiering og kapitalanbringelse, herunder investering i fast ejendom, pantebreve og andre værdipapirer og enhver hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-27 tilføjes Vedtægter: 1996-07-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-11 fjernes Revisor: Hans-Adolf Hemmersam (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 tilføjes Revisor: VIAVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyholmvej 3, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-04-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Arnsbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-04-01 tilføjes Direktion: Jørgen Arnsbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-04-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-04-01 tilføjes Navne: BIRKERØD BANKIERFIRMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-04-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-04-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-04-01 tilføjes Revisor: Hans-Adolf Hemmersam (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)