Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1997-12-15 fjernes Navne: BIRA FINANCE ApS, HERLEV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålbrobakken 24, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Bestyrelse: Per Høj Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Direktion: Birthe Joan Nybro Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Revisor: Henri Weber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-21 fjernes Revisor: Revisionsinteressentskabet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-22 tilføjes Vedtægter: 1984-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålbrobakken 24, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Bestyrelse: Per Høj Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Direktion: Birthe Joan Nybro Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Navne: BIRA FINANCE ApS, HERLEV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Revisor: Revisionsinteressentskabet, Henri Weber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)