Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1991-05-21 fjernes Navne: HELGE MELDGAARD NIELSENS EFTF. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejervej 15, 7451 Sunds (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-30 fjernes Bestyrelse: Svend Gunnar Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-30 fjernes Direktion: Svend Gunnar Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og fabrikation samt finansieringsvirksomhed og kapitalinvestering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-04 tilføjes Vedtægter: 1982-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejervej 15, 7451 Sunds (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Bestyrelse: Svend Gunnar Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Direktion: Svend Gunnar Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Navne: HELGE MELDGAARD NIELSENS EFTF. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)