Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-11-18 fjernes Navne: TREIH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Langbjerg 90, 2850 Nærum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-24 fjernes Bestyrelse: Henry Hasselstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (løsøre, fast ejendom, værdipapirer m.v.), industri/ håndværk, hotel- og restaurationsdrift, finan- ciering og investering samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Vedtægter: 1984-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langbjerg 90, 2850 Nærum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-05-01 tilføjes Bestyrelse: Henry Hasselstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-05-01 tilføjes Navne: TREIH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-05-01 tilføjes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)