Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Kontaktoplysninger | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2003-02-17 sletter virksomheden Ejerskaber: DANFOSS COMPRESSORS HOLDING A/S. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-30 tilføjes Bestyrelse: Kim Fausing (formand) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-30 fjernes Bestyrelse: Niels Bjørn Christiansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-29 fjernes Bestyrelse: Kim Fausing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.600.000,00 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-07-01 tilføjes Vedtægter: 2015-07-01 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2014-05-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-05 tilføjes Bestyrelse: Jesper Vaagelund Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-05 fjernes Bestyrelse: Per Egebæk Have (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-05 tilføjes Direktion: Jesper Vaagelund Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-05 fjernes Direktion: Per Egebæk Have (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-21 tilføjes Bestyrelse: Per Egebæk Have (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-21 fjernes Bestyrelse: Nis Storgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investerings- virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 tilføjes Vedtægter: 2010-05-19 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2010-01-27 tilføjes Bestyrelse: Nis Storgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-27 fjernes Bestyrelse: Frederik Lotz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-27 tilføjes Direktion: Per Egebæk Have (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-27 fjernes Direktion: Frederik Lotz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-20 tilføjes Bestyrelse: Niels Bjørn Christiansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-20 fjernes Bestyrelse: Jørgen Mads Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-11 tilføjes Bestyrelse: Kim Fausing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-11 fjernes Bestyrelse: Hans Kirk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-11 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-09-06)
Den 2007-05-01 tilføjes Direktion: Frederik Lotz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-01 fjernes Direktion: Ole Steen Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-12 tilføjes Bestyrelse: Frederik Lotz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-12 fjernes Bestyrelse: Ole Steen Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordborgvej 81, 6430 Nordborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordborgvej 81, 6430 Nordborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2002-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-03 tilføjes Legale ejere: DANFOSS A/S (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2000-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-09-06)
Den 2000-07-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Direktion: Ole Steen Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 fjernes Direktion: Peter Hansen-Damm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 fjernes Bestyrelse: Peter Hansen-Damm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: danfoss@danfoss.com (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1996-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Mads Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-03-31 fjernes Bestyrelse: Henry Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-02-23 tilføjes Bestyrelse: Ole Steen Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-02-23 fjernes Bestyrelse: Johnny Bo Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-07-12 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Gustavsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-02-20 fjernes Bestyrelse: Dorthea Emma Andkjær Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordborgvej 81, 6430 Nordborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1959-08-29 tilføjes Bestyrelse: Dorthea Emma Andkjær Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1959-08-29 tilføjes Direktion: Peter Hansen-Damm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1959-08-29 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1959-08-29 tilføjes Navne: DANFOSS INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1959-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1959-08-29 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1959-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)