Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mona Beyer Andersen | 04.07.1974 | 30.06.2015 | direktion |
Finn Preben Andersen | 04.07.1974 | 29.05.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tim Steen Andersen | 14.04.2005 | 06.10.2005 | bestyrelse |
Stine Beyer Andersen | 14.04.2005 | 06.10.2005 | bestyrelse |