Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jette Gertz Østergaard | 07.07.1998 | 02.11.1999 | direktion |
Hanne Dines Krogh | 03.12.1997 | 07.07.1998 | direktion |
Michael Andreas Petersen | 30.08.1995 | 03.12.1997 | direktion |
Henning Dines Krogh | 12.06.1974 | 30.08.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jette Gertz Østergaard | 07.07.1998 | 02.11.1999 | bestyrelse |
Hans Henrik Sigismund Østergaard | 07.07.1998 | 02.11.1999 | bestyrelse |
Kasper Gertz Østergaard | 07.07.1998 | 02.11.1999 | bestyrelse |
Preben Larsen | 31.03.1998 | 07.07.1998 | bestyrelse |
Stig Kjærran | 03.12.1997 | 07.07.1998 | bestyrelse |
Jan Ove Hansen | 01.05.1996 | 03.12.1997 | bestyrelse |
Michael Andreas Petersen | 27.07.1995 | 31.03.1998 | bestyrelse |
Lars Wium Andreasen | 27.07.1995 | 01.05.1996 | bestyrelse |
Hanne Dines Krogh | 12.06.1974 | 07.07.1998 | bestyrelse |
Henning Dines Krogh | 12.06.1974 | 30.08.1995 | bestyrelse |
Jeanette Dines Brillante | 12.06.1974 | 27.07.1995 | bestyrelse |
Karl Madsen | 12.06.1974 | 20.07.1990 | bestyrelse |
Helle Marianne Knudsen | 12.06.1974 | 08.01.1988 | bestyrelse |