Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-12 fjernes Binavne: SWEDEX A/S, SVEDEX A/S, SCANDOOR A/S, SCAN DOOR A/S, SCADANIA A/S, NOBIA NORDISK BYGGEINTERIØR A/S, NOBIA A/S, FIONIA-SCADANIA DØRE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 342, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-10 fjernes Bestyrelse: Egon Korsbæk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 fjernes Direktion: Svend Daniel Kilsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-10 fjernes Kontaktoplysninger: info.dk@vest-wood.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-10 fjernes Navne: SWEDOOR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-12-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info.dk@vest-wood.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 342, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 342, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og fabrikationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Vedtægter: 2000-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Bestyrelse: Egon Korsbæk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 fjernes Bestyrelse: Ulf Fredrik Cappelen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Direktion: Svend Daniel Kilsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 fjernes Direktion: Lars Peter Alfred Pettersson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-15 fjernes Bestyrelse: Jan Preisler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-15 fjernes Direktion: Jan Preisler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-19 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-24 tilføjes Navne: SWEDOOR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-23 fjernes Navne: NOBIA NORDISK BYGGEINTERIØR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-12 tilføjes Navne: NOBIA NORDISK BYGGEINTERIØR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-11 fjernes Navne: STORA BYGGPRODUKTER DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-23 fjernes Binavne: SWEDOOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-27 fjernes Bestyrelse: Stig Lennart Mårtensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-04 fjernes Bestyrelse: Finn Henriksen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-23 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Mikkelsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-23 fjernes Direktion: Sten Kjelstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 fjernes Bestyrelse: Bengt Connie Jansson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Mikkelsen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Direktion: Arne Oscar Ziden (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Revisor: ERNST & WHINNEY & REVISOR-CENTRET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-21 fjernes Bestyrelse: Anker Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-20 fjernes Bestyrelse: Jan Bernhard Segerberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 tilføjes Navne: STORA BYGGPRODUKTER DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-25 fjernes Navne: SCADANIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-07-11 fjernes Bestyrelse: Rolf Gunnar Arne Geidenmark (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-11 fjernes Direktion: Rolf Gunnar Arne Geidenmark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 342, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-07-09 tilføjes Bestyrelse: Rolf Gunnar Arne Geidenmark (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-09 tilføjes Binavne: SWEDOOR A/S, SWEDEX A/S, SVEDEX A/S, SCANDOOR A/S, SCAN DOOR A/S, SCADANIA A/S, NOBIA NORDISK BYGGEINTERIØR A/S, NOBIA A/S, FIONIA-SCADANIA DØRE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-09 tilføjes Direktion: Rolf Gunnar Arne Geidenmark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-09 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-07-09 tilføjes Navne: SCADANIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1970-07-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-09 tilføjes Revisor: ERNST & WHINNEY & REVISOR-CENTRET A/S, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)