Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Rützebeck | 31.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jytte Budtz | 07.06.2010 | 31.10.2022 | direktør |
Per Schrøder-Jørgensen | 28.10.2002 | 07.06.2010 | adm. dir |
Hanne Fredsbo | 24.04.2001 | 28.10.2002 | direktør |
Thomas Rützebeck | 09.01.1995 | 24.04.2001 | direktør |
Niels Birger Rützebeck | 17.11.1972 | 09.01.1995 | direktør |
Ragna Rützebeck | 17.11.1972 | 10.02.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Svend Jacob Harbo | 09.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Rützebeck | 30.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jytte Budtz | 07.06.2010 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Schrøder-Jørgensen | 24.04.2001 | 07.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Fredsbo | 24.04.2001 | 28.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Tove Bastholm | 11.05.1999 | 09.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
John Als Nielsen | 09.01.1995 | 11.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Peter Rico Rützebeck | 17.11.1972 | 30.05.2012 | formand |
Niels Birger Rützebeck | 17.11.1972 | 09.01.1995 | bestyrelsesmedlem |
Ragna Rützebeck | 17.11.1972 | 10.02.1989 | bestyrelsesmedlem |
Erling Rützebeck | 17.11.1972 | 10.02.1989 | suppleant |