Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johny Kurt Rune | 10.09.1974 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Villy Georg Stæhr Jørgensen | 10.09.1974 | 08.12.1992 | direktør |
Bent Smedsgaard Jensen | 10.09.1974 | 24.10.1991 | direktør |
Bent Møller | 10.09.1974 | 20.11.1990 | direktør |
Axel Christian Henrik Dybbroe | 10.09.1974 | 13.10.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Diana Rune | 16.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kurt Rune | 16.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Mickey Johnny Rune | 31.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Johny Kurt Rune | 10.09.1974 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Mikkelsen | 30.10.1996 | 31.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Asta Birte Rune | 10.09.1974 | 16.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kristian Holdflod Møller | 10.09.1974 | 30.10.1996 | bestyrelsesmedlem |
Erik Thorbjørn Stope | 10.09.1974 | 08.12.1992 | bestyrelsesmedlem |
John Otto Raben-Levetzau | 10.09.1974 | 08.12.1992 | bestyrelsesmedlem |
Villy Georg Stæhr Jørgensen | 10.09.1974 | 08.12.1992 | bestyrelsesmedlem |
Bent Smedsgaard Jensen | 10.09.1974 | 23.03.1992 | bestyrelsesmedlem |
Bent Møller | 10.09.1974 | 20.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Ove Rydahl | 10.09.1974 | 13.10.1989 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Dybbroe | 10.09.1974 | 13.10.1989 | bestyrelsesmedlem |