Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Villy Thomsen Holding 2019 ApS (CVR 40627804) | NORMAL | 30.06.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bjarne Thomsen | 10.02.2003 | 30.06.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
BRIHENJO EJENDOMME ApS (CVR 28287364) | OPLØSTEFTERFUSION | 30.06.2019 | 11.01.2023 | 100,00% | 100,00% |
I/S Gindeskov (CVR 67385756) | Aktiv | 01.07.1981 | 04.02.2018 | 0,00-4,99% | 0,00-4,99% |