Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbyvej 6, 7620 Lemvig (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-07-08 fjernes Binavne: KM SPÅNTAGNING A/S, KM INDUSTRISERVICE A/S, KM HYDRALIK A/S (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-07-08 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af hydraulisk udstyr (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-07-08 fjernes Kontaktoplysninger: km@klinkbymf.dk (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-07-08 fjernes Navne: KLINKBY MASKINFABRIK A/S (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-07-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-07-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2016-07-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2015-12-14 fjernes Legale ejere: KM FLUID POWER ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-25 tilføjes Legale ejere: KM FLUID POWER ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2014-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2014-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-25 fjernes Bestyrelse: Bjarne Klejnstrup Frandsen (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-09-25 fjernes Direktion: Martin Bakstad (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-09-25 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-10-01 tilføjes Bestyrelse: Ove Hjortholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-10-01 fjernes Bestyrelse: Martin Bakstad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-09-01 tilføjes Direktion: Martin Bakstad (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-09-01 fjernes Direktion: Jan Rosenkilde Damgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve håndværks- og fabrika tionsvirksomhed, handel, herunder køb og salg af fast ejendom, finansiering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2012-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen eller af formanden for bestyrelsen sammen med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-08-22 tilføjes Vedtægter: 2012-08-22 (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-15 tilføjes Bestyrelse: Martin Bakstad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 fjernes Bestyrelse: Boje Vinding Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-30 fjernes Direktion: Jan Arno Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-29 tilføjes Direktion: Jan Arno Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2011-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-13 tilføjes Bestyrelse: Boje Vinding Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 fjernes Bestyrelse: Steinar Haugnes (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 10.660.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: km@klinkbymf.dk (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-25 tilføjes Bestyrelse: Steinar Haugnes (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Bestyrelse: Vagn Kristian Byskov Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 fjernes Direktion: Henrik Byskov Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-14 tilføjes Bestyrelse: Hartmann Harkjær Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 660.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af hydraulisk udstyr (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-06 fjernes Bestyrelse: Klaus Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af væskepumper (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-30 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2006-05-30 fjernes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-20 tilføjes Binavne: KM SPÅNTAGNING A/S, KM INDUSTRISERVICE A/S, KM HYDRALIK A/S (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-22 tilføjes Bestyrelse: Klaus Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Direktion: Henrik Byskov Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 fjernes Direktion: Vagn Kristian Byskov Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Navne: KLINKBY MASKINFABRIK A/S (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2005-03-21 fjernes Navne: KLINKBY MASKINFABRIK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2005-03-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 375.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbyvej 6, 7620 Lemvig (offentliggjort 2016-07-20)
Den 2002-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbyvej 2, 7620 Lemvig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-24 tilføjes Bestyrelse: Henrik Byskov Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-24 fjernes Bestyrelse: Svend Erik Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1990-07-09 fjernes Direktion: Svend Erik Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbyvej 2, 7620 Lemvig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-21 tilføjes Bestyrelse: Svend Erik Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-21 tilføjes Direktion: Svend Erik Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-21 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af væskepumper (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-21 tilføjes Navne: KLINKBY MASKINFABRIK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-20)
Den 1974-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-20)
Den 1974-06-21 tilføjes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)