Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåbærhaven 12, 8520 Lystrup (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Direktion: Gretemarie Hedegaard (direktør) (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Legale ejere: Gretemarie Hedegaard (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Navne: VAGN HEDEGAARD ApS (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Reelle ejere: Gretemarie Hedegaard (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2021-01-01 fjernes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåbærhaven 12, 8520 Lystrup (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2020-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåbærhaven 12, 8520 Lystrup (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-08 tilføjes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2014-09-08 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-03 tilføjes Direktion: Gretemarie Hedegaard (direktør) (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2006-02-03 fjernes Direktion: Vagn Jensen Hedegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-03 tilføjes Legale ejere: Gretemarie Hedegaard (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2006-02-03 tilføjes Reelle ejere: Gretemarie Hedegaard (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2004-12-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Revisor: Statsaut Revisor Arnfred Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåbærhaven 12, 8520 Lystrup (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2003-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddervej 168, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2003-09-02 tilføjes Navne: VAGN HEDEGAARD ApS (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2003-09-01 fjernes Navne: VAGN HEDEGAARD AUTOMOBILER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2003-09-02 tilføjes Vedtægter: 2003-09-02 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 1996-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-21)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 168, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-28 tilføjes Direktion: Vagn Jensen Hedegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1974-06-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-28 tilføjes Navne: VAGN HEDEGAARD AUTOMOBILER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 1974-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 1974-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-21)
Den 1974-06-28 tilføjes Revisor: Statsaut Revisor Arnfred Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 1974-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-21)