Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsortvej 87, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-19 fjernes Direktion: Gorm Lindum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-19 fjernes Navne: ARKITEKT GORM LINDUM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsortvej 87, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er arkitektvirksomhed, konsulentvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-23 tilføjes Vedtægter: 2000-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-28 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Revisor: PQR 14 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-19 fjernes Revisor: Ervin Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-27 tilføjes Direktion: Gorm Lindum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-27 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-27 tilføjes Navne: ARKITEKT GORM LINDUM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-27 tilføjes Revisor: Ervin Johansen, PQR 14 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)