Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 6, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-09 fjernes Bestyrelse: Steffen Dalsgaard Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 fjernes Direktion: Steffen Dalsgaard Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-09 fjernes Navne: SKANDERBORG BILCENTRUM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-09 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Bestyrelse: Torben Busch Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 fjernes Bestyrelse: Bodil Margrethe Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-05-28)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Revisor: Jysk Revisor-Interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Vedtægter: 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 349.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 375.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-05-28)
Den 1974-06-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 6, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-28 tilføjes Bestyrelse: Bodil Margrethe Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-28 tilføjes Direktion: Steffen Dalsgaard Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-28 tilføjes Navne: SKANDERBORG BILCENTRUM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-28 tilføjes Revisor: Jysk Revisor-Interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)