Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Magnus Höglund | 01.09.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Daniel From Hansen | 01.12.2019 | 31.08.2024 | adm. dir |
Embret Arne Mellesmo | 09.01.2018 | 01.12.2019 | adm. dir |
Per Magnus Moberg | 01.09.2015 | 09.01.2018 | adm. dir |
Kari Juhani Åkman | 03.09.2013 | 01.09.2015 | adm. dir |
Jens Flesner Kristiansen | 26.01.2006 | 03.09.2013 | adm. dir |
Mogens Christensen | 01.04.1998 | 26.01.2006 | direktør |
Kirsten Flodgaard Jakobsen | 01.06.1971 | 01.04.1998 | direktør |
Jukka Tapio Tukonen | 01.06.1971 | 23.06.1995 | direktør |
Per Åke Rune Fransson | 01.06.1971 | 02.02.1994 | adm. dir |
Jes Lysdahl Boldsen | 01.06.1971 | 07.03.1991 | adm. dir |
Ralf Yngve Cornelius Petersen | 01.06.1971 | 25.04.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Asko Torkki | 21.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
John Tomas Myntti | 05.12.2022 | formand |
Andrew Timothy Spencer | 01.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aku Juhani Lehtinen | 30.09.2017 | 21.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tero Kalevi Laine | 14.03.2017 | 05.12.2022 | formand |
John Tomas Myntti | 30.11.2013 | 30.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Markku Juhani Saarinen | 30.11.2013 | 14.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kari Åkman | 03.09.2013 | 01.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Veli Pekka Kujala | 26.01.2006 | 30.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hannu Sakari Rusanen | 26.01.2006 | 25.05.2007 | formand |
William Roger Maxwell | 01.09.2003 | 26.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Fredrik Stenseng | 25.03.2002 | 30.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Arto Juhani Juosila | 25.03.2002 | 01.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
Harry Vihtori Ollila | 07.03.1997 | 26.01.2006 | formand |
Timo Lauri Kalevi Parkkari | 07.03.1997 | 25.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jukka Tapio Tukonen | 01.06.1971 | 25.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Helge Sigurd Nilsen | 01.06.1971 | 07.03.1997 | bestyrelsesmedlem |
Markku Juhani Nyberg | 01.06.1971 | 07.03.1997 | formand |
Mogens Andreas Westh | 01.06.1971 | 11.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Per Åke Rune Fransson | 01.06.1971 | 11.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Ralf Yngve Cornelius Petersen | 01.06.1971 | 11.10.1994 | formand |
Jes Lysdahl Boldsen | 01.06.1971 | 07.03.1991 | bestyrelsesmedlem |
Rainer Aalto | 01.06.1971 | 07.03.1991 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Hedberg | 01.06.1971 | 07.03.1991 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Andreas Westh | 01.06.1971 | 25.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Leif Sune Edgar Lindgren | 01.06.1971 | 25.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Inge Aabye-Olsen | 01.06.1971 | 27.04.1988 | bestyrelsesmedlem |
Sten Erland Eliasson | 01.06.1971 | 27.04.1988 | bestyrelsesmedlem |