Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Hovedbranche | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Revisor | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 1995-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: J.B. HAMMEL ApS. (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-03-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk WI Samling ApS. (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage formueadministration. (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-11-04 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-11-03 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2015-11-04 tilføjes Vedtægter: 2015-11-04 (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2014-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med formueadministration samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2014-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Vedtægter: 2014-03-14 (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2014-03-14 fjernes Revisor: Jørgen Krogh Tind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervangsvej 70, 8450 Hammel (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervangsvej 70, 8450 Hammel (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2006-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervangsvej 70, 8450 Hammel (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2006-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Mindevej 6, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-22 tilføjes Navne: EMANUEL HOLDING - HAMMEL - ApS (offentliggjort 2006-03-08)
Den 2006-02-21 fjernes Navne: JOHN'S BODEGA. HAMMEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-26 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-15 tilføjes Revisor: Jørgen Krogh Tind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-07-01 tilføjes Legale ejere: Erik Emanuel (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1995-07-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Emanuel (offentliggjort 2018-03-07)
Den 1995-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 tilføjes Direktion: Erik Emanuel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 fjernes Direktion: Susanne Boesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 fjernes Direktion: John Valter Bengtsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-28 tilføjes Navne: JOHN'S BODEGA. HAMMEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-27 fjernes Navne: BRIC - A - BRAC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-05 tilføjes Navne: BRIC - A - BRAC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-04 fjernes Navne: HASE TING OG SAGER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-04 fjernes Direktion: Svend Erik Haugaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-04 fjernes Revisor: INVEST SM, Kjellerup ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mindevej 6, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-08-28 tilføjes Direktion: Svend Erik Haugaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-28 tilføjes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-08-28 tilføjes Navne: HASE TING OG SAGER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-08-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-28 tilføjes Revisor: INVEST SM, Kjellerup ApS, National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)