Sektion (alle) | |||||||
Navne | Beliggenhedsadresse | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsstatus | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-07-05 tilføjes Navne: POLITICA-FONDEN (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-04 fjernes Navne: POLITICA (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-12-31 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-12-30 fjernes Bestyrelse: Thomas Müller Pallesen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-12-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-12-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-12-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-12-30 fjernes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2015-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2015-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2015-04-13 fjernes Bestyrelse: Søren Flinch Midtgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-19 tilføjes Bestyrelse: Lasse Engelbrecht Lindekilde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2014-03-26 tilføjes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2014-03-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-20 fjernes Bestyrelse: Søren Serritzlew (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-09-01 tilføjes Bestyrelse: Anne Skorkjær Binderkrantz (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2008-09-01 fjernes Bestyrelse: Christoffer Green-Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-06 tilføjes Bestyrelse: Lotte Bøgh Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2007-11-06 fjernes Bestyrelse: Jørn Loftager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Serritzlew (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Sonne Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2003-07-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Skjæveland (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Mouritsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Michael Sidenius (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-07-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Robert Lindbom (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: politica@ps.au.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2001-05-01 tilføjes Bestyrelse: Clemens Stubbe Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 fjernes Bestyrelse: Lise Bukdahl Togeby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-08-01 tilføjes Bestyrelse: Karin Hilmer Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 fjernes Bestyrelse: Lars Bo Sommerfeldt Kaspersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: POLITICA (offentliggjort 2021-07-08)
Den 1999-10-15 fjernes Navne: Tidskriftet Politica (offentliggjort 2019-01-03)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 1999-10-01 tilføjes Bestyrelse: Jørn Loftager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-01 tilføjes Bestyrelse: Mette Skak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-11 fjernes Bestyrelse: Georg Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-11 fjernes Bestyrelse: Niels Amstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-16 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Sonne Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-16 tilføjes Formål: Fondens formål er at udgive videnskabelige afhandlinger og artikler indenfor samfundsvidenskaberne og herunder at udgive og billiggøre afhandlinger og artikler, som ikke skønnes at kunne udgives på normale kommercielle vilkår, men som fagligt set anses af betydning Fonden driver for det første forlaget POLITICA, der udgiver enkeltarbejder, og for det andet tidsskriftet POLITICA, som udgiver et tidsskrift. Forlaget og tidsskriftet er regnskabsmæssigt adskilt. Fonden udbetaler ikke honerar til de forfattere, hvis afhandlinger og artikler den publicerer (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af et medlem af bestyrelsen alene eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1997-05-16 tilføjes Vedtægter: 1997-05-16 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1991-05-23 fjernes Revisor: Christian Løche Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1989-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1987-09-04 fjernes Bestyrelse: Søren Carl Winter (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Carl Winter (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1985-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1985-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1985-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1985-10-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1985-10-30 tilføjes Revisor: Christian Løche Andersen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-04)
Den 1976-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-01-03)
Den 1976-03-01 tilføjes Navne: Tidskriftet Politica (offentliggjort 2019-01-03)