Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hvidhvask | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform |
Den 2024-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-06 tilføjes Binavne: DOTS Kreativ Salon ApS, Bricon Internetbyggemarked ApS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-06 tilføjes Vedtægter: 2023-02-06 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-12-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2021-12-02 tilføjes Vedtægter: 2021-12-02 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2021-12-02 fjernes Legale ejere: Anders Kroghsbo (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-02 fjernes Reelle ejere: Anders Kroghsbo (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-30 tilføjes Legale ejere: Carsten Kroghsbo (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: Hanne Anette Kroghsbo (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-30 tilføjes Reelle ejere: Carsten Kroghsbo (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-30 fjernes Reelle ejere: Hanne Anette Kroghsbo (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Bibranche: Byggemarkeder og værktøjsmagasiner (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-02-28 fjernes Bibranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Broe Kroghsbo (formand) (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2019-11-01 fjernes Bestyrelse: Birgit Søndergaard Kroghsbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2019-11-01 tilføjes Direktion: Carsten Kroghsbo (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2019-11-01 fjernes Direktion: Birgit Søndergaard Kroghsbo (direktør) (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-03-18 (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-03-13 tilføjes Bestyrelse: Birgit Søndergaard Kroghsbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2015-03-13 tilføjes Direktion: Birgit Søndergaard Kroghsbo (direktør) (offentliggjort 2019-11-24)
Den 2015-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-02 fjernes Bestyrelse: Carsten Kroghsbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-02 fjernes Direktion: Birgit Søndergaard Kroghsbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve handel samt administrations- og regnskabsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-18 tilføjes Vedtægter: 2012-11-18 (offentliggjort 2021-12-05)
Den 2012-11-18 fjernes Binavne: TERMALOU BALTIC ApS, PETITEPLUME ApS, HAGI CARWASH ApS, HAGI ApS, GABRIELLA-DANMARK ApS, GABRIELLA ApS, BRISON ApS, BALTIC ADVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2012-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2012-10-02)
Den 2012-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-10-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: Hanne Anette Kroghsbo (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Reelle ejere: Hanne Anette Kroghsbo (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2007-11-27 fjernes Revisor: Helle Lindholm Pedersen (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2005-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Haralds Allé 196, 5250 Odense SV (offentliggjort 2012-08-31)
Den 2005-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Haralds Allé 54, 5250 Odense SV (offentliggjort 2005-11-24)
Den 2005-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Haralds Allé 54, 5250 Odense SV (offentliggjort 2005-11-24)
Den 2005-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Holstedvej 54, 5200 Odense V (offentliggjort 2000-06-07)
Den 2005-11-22 tilføjes Kontaktoplysninger: cbk@brison.dk (offentliggjort 2005-11-23)
Den 2005-11-01 fjernes Revisor: I.C Revision & Rådgivning v/Idris Ciftci (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-29 tilføjes Revisor: Helle Lindholm Pedersen (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2004-09-24 tilføjes Revisor: I.C Revision & Rådgivning v/Idris Ciftci (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-22 fjernes Revisor: Flemming Sørensen HD-R (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 tilføjes Revisor: Flemming Sørensen HD-R (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-09 fjernes Revisor: Gustav Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Legale ejere: Anders Kroghsbo (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2002-07-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Kroghsbo (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2001-08-19 tilføjes Bestyrelse: Birgit Søndergaard Kroghsbo (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-19 fjernes Bestyrelse: Helge Frithjof Kroghsbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-19 tilføjes Direktion: Birgit Søndergaard Kroghsbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-19 fjernes Direktion: Helge Frithjof Kroghsbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holstedvej 54, 5200 Odense V (offentliggjort 2000-06-07)
Den 2000-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Næsbyhovedvej 3, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-25 fjernes Bestyrelse: Anders Kroghsbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 320.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-05 tilføjes Bestyrelse: Anders Kroghsbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-07-10 tilføjes Revisor: Gustav Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-10 fjernes Revisor: Anders Henrik Lind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Revisor: Revisor Mikael Johannes Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næsbyhovedvej 3, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-03-08 tilføjes Bestyrelse: Helge Frithjof Kroghsbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-03-08 tilføjes Binavne: TERMALOU BALTIC ApS, PETITEPLUME ApS, HAGI CARWASH ApS, HAGI ApS, GABRIELLA-DANMARK ApS, GABRIELLA ApS, BRISON ApS, BALTIC ADVICE ApS, TERMALOU ELEKTRONIK ApS, HOTLINE ODENSE ApS, DAINA-TRADEHOUSE ApS, BRICON MARINE ApS, BRICON BYGNINGSRENOVERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-08 tilføjes Direktion: Helge Frithjof Kroghsbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-03-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-03-08 tilføjes Navne: BRICON ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-03-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-08 tilføjes Revisor: Revisor Mikael Johannes Jensen, Anders Henrik Lind (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)