Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Hartoft-Nielsen | 01.12.1996 | 30.06.2006 | direktion |
Jens Jørgen Balch Jensen | 09.04.1974 | 30.11.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karol Marcinkowski | 22.05.2006 | 30.06.2006 | bestyrelse |
Nis Nissen Burchardt | 22.05.2006 | 30.06.2006 | bestyrelse |
Carsten Toft Boesen | 22.05.2006 | 30.06.2006 | formand |
Flemming Granhøj Aabo | 09.04.1974 | 30.12.1993 | bestyrelse |
Ulla Kristensen | 09.04.1974 | 30.12.1993 | bestyrelse |
Jens Jørgen Balch Jensen | 09.04.1974 | 30.12.1993 | bestyrelse |
Erik Hvirvelkær | 09.04.1974 | 30.12.1993 | bestyrelse |
Judith Vivi Jensen | 09.04.1974 | 30.12.1993 | bestyrelse |
Ole Hartoft-Nielsen | 09.04.1974 | 30.12.1993 | bestyrelse |
Carl-Hasso Wolff | 09.04.1974 | 30.12.1993 | bestyrelse |
Peder Martin Jensen | 09.04.1974 | 30.12.1993 | bestyrelse |
Jette Cassias | 09.04.1974 | 30.12.1993 | bestyrelse |