Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-09-20 fjernes Navne: HALDUM MURERFORRETNING, ERLING STÆRKÆR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Damvej 4, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 fjernes Revisor: Olaf Miller Mathiassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-16 fjernes Direktion: Jette Søgaard Stærkær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er håndværkervirksomhed, køb, salg samt eje og administration af fast ejendom og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-04 tilføjes Vedtægter: 1986-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damvej 4, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-28 tilføjes Direktion: Jette Søgaard Stærkær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-28 tilføjes Navne: HALDUM MURERFORRETNING, ERLING STÆRKÆR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-28 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-28 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-28 tilføjes Revisor: Olaf Miller Mathiassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)