Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-05-04 fjernes Binavne: ROTATOOLS FARM SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 fjernes Navne: ROTATOOLS, DENMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 34, 5260 Odense S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 fjernes Direktion: Peter Gustav Holmberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 fjernes Revisor: Kurt Ejgil Carstensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-08 fjernes Bestyrelse: Peter Gustav Holmberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-08 fjernes Direktion: Alice le Fevre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-02 tilføjes Vedtægter: 1987-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 34, 5260 Odense S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-08 tilføjes Bestyrelse: Peter Gustav Holmberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-08 tilføjes Binavne: ROTATOOLS FARM SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-08 tilføjes Direktion: Alice le Fevre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-08 tilføjes Navne: ROTATOOLS, DENMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-08 tilføjes Revisor: Kurt Ejgil Carstensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)