Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bojesvej 3, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-01 fjernes Bibranche: Fremstilling af ramme- og møbellister (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1974-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1973-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-01 fjernes Navne: SCHIØNNING & ELGAARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 fjernes Revisor: FA. JOHN R. ENGEDAL SØRENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Direktion: Per-Ulrik Schiønning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-08 tilføjes Revisor: FA. JOHN R. ENGEDAL SØRENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-13 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Randers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Vedtægter: 1996-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Bestyrelse: Judy Wissing Schiønning (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bojesvej 3, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-05-20 tilføjes Bestyrelse: Judy Wissing Schiønning (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-20 tilføjes Bibranche: Fremstilling af ramme- og møbellister (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-05-20 tilføjes Direktion: Per-Ulrik Schiønning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1974-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1973-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-20 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-05-20 tilføjes Navne: SCHIØNNING & ELGAARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-05-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-20 tilføjes Revisor: Revisionskontoret i Randers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)