Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Judy Jakobsen(virk.: 61) | 0 % | 1,64 % | 1,64 % | 16,39 % |
Merete Sletten(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Sletten(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helle Ahlenius Pallesen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Birgit Mejlholm(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 1,32 % | 1,32 % | 14,47 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Merete Sletten | 01.01.2007 | Mosegård Park 122, 3500 Værløse |
Birgit Mejlholm | 01.01.2007 | Mosegård Park 49, 3500 Værløse |
Christian Sletten | 17.08.2015 | Brillerne 12, 2840 Holte |
Judy Jakobsen | 16.08.2017 | Bülowsvej 11, 1870 Frederiksberg C |
Helle Ahlenius Pallesen |
Aktive virksomheder: (9) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Advokat Judy Jakobsen | 32183034 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Advokatfirma Klaus Kastrup-Larsen | 38100475 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Bimeda Nordic ApS | 42283584 | NORMAL | Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (464610) |
DANMARK FONDEN | 11685331 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
ELSE MARIE OG SIGURD HOLTEN- NIELSENS MINDELEGAT | 79414913 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
FONDEN FOR NEUROLOGISK FORSKNING | 11702732 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Husen Advokater I/S | 84279315 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
PETRA SLETTENS FOND | 48187919 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
VINHANDLER V. BACH HANSEN OG HUSTRUS LÅNEFOND | 15622636 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
03.07.2006 | 0,08 (km) | Ved Vesterport 6, 1612 København V | Meldahlsgade 5, 1613 København V |
01.01.2008 | 2,81 (km) | Meldahlsgade 5, 1613 København V | Holmens Kanal 7, 1060 København K |
04.01.2010 | 0,00 (km) | Holmens Kanal 7, 1060 København K | Holmens Kanal 7, 1060 København K |
22.07.2011 | 0,32 (km) | Holmens Kanal 7, 1060 København K | Havnegade 29, 1058 København K |
09.07.2019 | 6,38 (km) | Havnegade 29, 1058 København K | Bryggernes Plads 17, 1799 København V |
13.09.2021 | 0,00 (km) | Bryggernes Plads 17, 1799 København V | Bryggernes Plads 17, 1799 København V |
PETRA SLETTENS FOND. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.04.1974 (18453 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
petra køhn | 36162120 |
Petrant ApS | 31870399 |
Petrarose Elenore Columbia Toft | 40809457 |
Petra Schlubach | 37013242 |
PETRA SLETTENS FOND | 48187919 |
Petrasminde/ Jesper Herlev Pedersen | 26429552 |
Petra Wilde Studio | 35368299 |
Petrea Holding ApS | 41147717 |
Petrea Kunsthandel | 40448608 |
PETREAS ApS | 36017295 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Judy Jakobsen(virk.: 61) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 10 | 24 | 12 |
Merete Sletten(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Christian Sletten(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Helle Ahlenius Pallesen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Birgit Mejlholm(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 22 % | 0 % | 0 % | 14 % | 37 % | 26 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Judy Jakobsen(virk.: 61) Ikke aktiv i virksomheden | 48 | 8 | 2 | 21 |
Merete Sletten(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 1 |
Christian Sletten(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 3 |
Helle Ahlenius Pallesen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 0 | 2 |
Birgit Mejlholm(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 54 | 10 | 3 | 28 |
Pct. | 57 % | 11 % | 3 % | 29 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |