Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Høier Jeppesen | 19.12.1973 | 19.04.2012 | direktion |
Erik Jakobsen | 19.12.1973 | 19.04.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jette Jeppesen | 25.02.2004 | 20.03.2009 | bestyrelse |
Hans Hedegaard | 28.02.2001 | 19.03.2009 | formand |
Bruno Høier Jeppesen | 28.02.1997 | 25.02.2004 | bestyrelse |
Allan Høier Jeppesen | 19.12.1973 | 20.03.2009 | bestyrelse |
Lis Helbo Fausing | 19.12.1973 | 20.03.2009 | bestyrelse |
Erik Jakobsen | 19.12.1973 | 20.03.2009 | bestyrelse |
Steen Ole Larsen | 19.12.1973 | 28.02.2001 | formand |
Hanne Lissa Jeppesen | 19.12.1973 | 28.02.1997 | bestyrelse |
Folmer Teilmann | 19.12.1973 | 17.06.1993 | bestyrelse |