Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christen Flauenskjold | 07.04.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Flauenskjold | 31.05.2000 | 07.04.2015 | direktion |
Harry Sixhøi Iversen | 22.05.1974 | 31.05.2000 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Flauenskjold | 15.04.2019 | formand |
Christen Flauenskjold | 07.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jytte Rønholt Flauenskjold | 07.04.2015 | 15.04.2019 | formand |
Mette Flauenskjold | 22.05.1974 | 14.04.2019 | bestyrelse |
Jytte Rønholt Flauenskjold | 22.05.1974 | 06.04.2015 | bestyrelse |
Christen Flauenskjold | 22.05.1974 | 06.04.2015 | formand |
Harry Sixhøi Iversen | 22.05.1974 | 31.05.2000 | bestyrelse |
Hanne Iversen | 22.05.1974 | 04.06.1993 | bestyrelse |
Knud Flauenskjold | 22.05.1974 | 22.10.1991 | bestyrelse |