Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-02-12 fjernes Navne: FREDERIKSBERG HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Sandbjergvej 16, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Bestyrelse: Inge-Merete Krause-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Direktion: Gregers Basballe Graae (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 tilføjes Vedtægter: 1989-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-13 tilføjes Navne: FREDERIKSBERG HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-12 fjernes Navne: FREFI, HOLDINGAKTIESELSKAB AF 1. MARTS 1982 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-12 fjernes Bestyrelse: Ulrik Gorm Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Sandbjergvej 16, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-18 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Gorm Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-18 tilføjes Direktion: Gregers Basballe Graae (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-18 tilføjes Navne: FREFI, HOLDINGAKTIESELSKAB AF 1. MARTS 1982 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-18 tilføjes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)