Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ingvar Albert Madsen | 15.10.1971 | 30.06.2003 | direktion |
Knud Flemming Hjere Nonnemann | 15.10.1971 | 01.11.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mårten Jesper Hede | 29.06.1998 | 30.06.2003 | bestyrelse |
Ingvar Albert Madsen | 15.10.1971 | 30.06.2003 | bestyrelse |
Inge Lizzi Madsen | 15.10.1971 | 30.06.2003 | bestyrelse |
Børge Christian Andersen | 15.10.1971 | 14.01.1998 | bestyrelse |
Frits Widriksen | 15.10.1971 | 15.07.1991 | bestyrelse |
Knud Flemming Hjere Nonnemann | 15.10.1971 | 01.11.1990 | bestyrelse |