Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-12-28 fjernes Navne: HELPP COMPUTERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 82, 3., 1358 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 fjernes Bestyrelse: John Ladehoff Levin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 fjernes Direktion: Torben Steen Nordquist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-14 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 fjernes Bestyrelse: Erik Bernhard Pfeiffer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-17 tilføjes Vedtægter: 1993-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-17 fjernes Direktion: John Ladehoff Levin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-16 fjernes Bestyrelse: Helge Hassel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-16 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-24 fjernes Direktion: Jørgen Pagh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-21 fjernes Bestyrelse: Bo Vejbye Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-07 fjernes Direktion: Kurt Korsbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 82, 3., 1358 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-06-20 tilføjes Bestyrelse: Bo Vejbye Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-06-20 tilføjes Direktion: Kurt Korsbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-06-20 tilføjes Navne: HELPP COMPUTERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-06-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-06-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-06-20 tilføjes Revisor: Green IV ApS, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)