Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Folkver Olsen | 08.06.2001 | 05.12.2007 | direktion |
Frederik Madsen Frederiksen | 14.12.1976 | 08.06.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sanne Elsa Søyland | 08.06.2001 | 28.05.2007 | bestyrelse |
Kim Schlippe Olsen | 08.06.2001 | 28.05.2007 | bestyrelse |
Jan Folkver Olsen | 31.05.1995 | 28.05.2007 | bestyrelse |
Frederik Madsen Frederiksen | 14.12.1976 | 08.06.2001 | bestyrelse |
Birthe Folkver Frederiksen | 14.12.1976 | 08.06.2001 | bestyrelse |
Erik Preben Carl Mullit | 14.12.1976 | 27.06.1995 | bestyrelse |