Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-09-22 fjernes Navne: E.R. PEDERSEN SPEDITION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 8, 8500 Grenå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 fjernes Bestyrelse: Laurs Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 fjernes Revisor: Carl Ervin Seibt, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-09 fjernes Bestyrelse: Allan Rømer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-09 fjernes Direktion: Carsten Højrup Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.005.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transport- og speditionsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-07 tilføjes Vedtægter: 1985-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 8, 8500 Grenå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Bestyrelse: Allan Rømer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Direktion: Carsten Højrup Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Navne: E.R. PEDERSEN SPEDITION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Revisor: Carl Ervin Seibt, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)