Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bestyrelse | Direktion | ||||
Reelle ejere | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Binavne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2014-04-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MEINERTZ A/S AF 1962. (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-27 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-03-27 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 16, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 11, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 11, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 11, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-23 tilføjes Bestyrelse: Martin Thisted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-23 tilføjes Direktion: Philip Meinertz (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-23 fjernes Direktion: Ulrik Meinertz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-18 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2015-09-18 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-03-27 tilføjes Bestyrelse: Øjvind Hulgaard (formand) (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-03-27 fjernes Bestyrelse: Peter Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-22 tilføjes Reelle ejere: Philip Meinertz, Christian Meinertz, Ulrik Meinertz (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive agentur-, handels- og industrivirksomhed, herunder import og eksport, at udleje maskiner m.v., eje og udleje ejendomme, eje og licensere immaterielle rettigheder, stille sikkerheder til fordel for søsterselskabet Meinertz A/S af 1962 samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Legale ejere: Christian Meinertz, PMZ ApS, Ulrik Meinertz (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-20 tilføjes Vedtægter: 2014-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-14 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Meinertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-14 tilføjes Direktion: Ulrik Meinertz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-28 fjernes Bestyrelse: Ulrik Meinertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-28 fjernes Direktion: Ulrik Meinertz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-03 tilføjes Bestyrelse: Christian Meinertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-03 fjernes Bestyrelse: Sonni Meinertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-03 tilføjes Direktion: Ulrik Meinertz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-03 fjernes Direktion: Sonni Meinertz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-02-08 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Meinertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-08 fjernes Bestyrelse: Christian Meinertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2008-02-08 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-03-24)
Den 2007-02-09 tilføjes Navne: MEINERTZ A/S AF 1939 (offentliggjort 2007-02-16)
Den 2007-02-08 fjernes Navne: MEINERTZ DANICA A/S AF 1939 (offentliggjort 2003-01-08)
Den 2007-02-09 fjernes Binavne: MEINERTZ DANICA A/S AF 1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 11, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 11, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-27 fjernes Bestyrelse: Carsten Fode (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-07-29 tilføjes Bestyrelse: Christian Meinertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-27 fjernes Bestyrelse: Marie Louise Meinertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-19 tilføjes Navne: MEINERTZ DANICA A/S AF 1939 (offentliggjort 2003-01-08)
Den 2002-12-18 fjernes Navne: MEINERTZ DANICA A/S AF 1984 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-04 tilføjes Bestyrelse: Marie Louise Meinertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-04 fjernes Bestyrelse: Philip Meinertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-03-24)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-07 fjernes Bestyrelse: Marie Louise Meinertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-06-24 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-24 fjernes Revisor: Niels Jørgen Ryø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 11, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1963-12-30 tilføjes Bestyrelse: Marie Louise Meinertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1963-12-30 tilføjes Binavne: MEINERTZ DANICA A/S AF 1984, MEINERTZ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-30 tilføjes Direktion: Sonni Meinertz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1963-12-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1963-12-30 tilføjes Navne: MEINERTZ DANICA A/S AF 1984 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1963-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1963-12-30 tilføjes Revisor: Niels Jørgen Ryø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1963-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1963-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)