Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1989-04-05 fjernes Navne: MOKLA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Andersensvej 51, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Revisor: Svend Aage Bernsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-16 fjernes Bestyrelse: Mona Alice Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-16 fjernes Direktion: Kjeld Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-31 tilføjes Navne: MOKLA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-30 fjernes Navne: PARADISO KONSERVES A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-30 fjernes Bestyrelse: Lars Gregers Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-30 fjernes Binavne: KJELD LARSEN AGENCIES A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-30 fjernes Direktion: Niels Hofman Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation, komsulent- og agenturvirksomhed, samt anden hermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-11 tilføjes Vedtægter: 1988-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Andersensvej 51, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-26 tilføjes Bestyrelse: Lars Gregers Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-26 tilføjes Binavne: KJELD LARSEN AGENCIES A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-26 tilføjes Direktion: Niels Hofman Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-26 tilføjes Navne: PARADISO KONSERVES A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-26 tilføjes Revisor: Svend Aage Bernsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)