Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thorkild Damgaard Schrøder | 31.12.1976 | 29.06.2001 | direktion |
Hannekarin Nete Sonja Buchardt | 31.12.1976 | 30.10.1987 | direktion |
Ebbe Sigfried Buchardt | 31.12.1976 | 30.10.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Landberg Schrøder | 01.11.1998 | 29.06.2001 | bestyrelse |
Thorkild Damgaard Schrøder | 31.12.1976 | 29.06.2001 | bestyrelse |
Preben Esmann Jensen | 31.12.1976 | 01.11.1998 | bestyrelse |
Ib Vilhelm Qvist | 31.12.1976 | 01.11.1998 | bestyrelse |