Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Karen Sellebjerg Holding ApS (CVR 41120258) | NORMAL | 29.01.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Karen Sellebjerg Larsen | 03.01.1977 | 29.01.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Karen Sellebjerg Larsen | 25.05.1973 | 02.01.1977 | 100,00% | 100,00 % |