Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Ole Busch Hansen | 28.12.1972 | 27.02.2003 | direktion |
Henrik Anders Vinten | 28.12.1972 | 17.05.1994 | direktion |
Henning Krøjgaard Lund | 28.12.1972 | 22.10.1992 | direktion |
Henning Krøjgaard Lund | 28.12.1972 | 15.10.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Arne Skiffard Renard | 28.12.1972 | 27.02.2003 | bestyrelse |
Egon Bernhardt Christensen | 28.12.1972 | 27.02.2003 | bestyrelse |
Hans Ole Busch Hansen | 28.12.1972 | 27.02.2003 | bestyrelse |
Henrik Anders Vinten | 28.12.1972 | 17.05.1994 | bestyrelse |
Jens Vejrup Lassen | 28.12.1972 | 17.05.1994 | bestyrelse |
Sussi Inge Kirchhof Lassen | 28.12.1972 | 17.05.1994 | bestyrelse |
Birtha Petersen Lund | 28.12.1972 | 22.10.1992 | bestyrelse |
Henning Krøjgaard Lund | 28.12.1972 | 22.10.1992 | bestyrelse |
Mikael Krøjgaard Lund | 28.12.1972 | 22.10.1992 | bestyrelse |
Birtha Petersen Lund | 28.12.1972 | 15.10.1991 | bestyrelse |
Henning Krøjgaard Lund | 28.12.1972 | 15.10.1991 | bestyrelse |
Mikael Krøjgaard Lund | 28.12.1972 | 15.10.1991 | bestyrelse |