Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS, OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS, OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmstrupgårdvej 4, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-03-07 fjernes Bestyrelse: Rita Marie Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Direktion: Tage Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer fx slik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-03-07 fjernes Navne: OSKAR H. PETERSEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-03-07 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 fjernes Revisor: Per Krogh Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Vedtægter: 1984-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmstrupgårdvej 4, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-02-04 tilføjes Bestyrelse: Rita Marie Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-02-04 tilføjes Direktion: Tage Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-02-04 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer fx slik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-02-04 tilføjes Navne: OSKAR H. PETERSEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-02-04 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-02-04 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-02-04 tilføjes Revisor: Per Krogh Petersen, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)