Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annette Neerskov | 15.03.2016 | 25.01.2017 | direktør |
Klaus Ulrik Neerskov | 01.10.1972 | 15.03.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Neerskov | 01.10.1972 | 25.01.2017 | bestyrelse |
Annette Neerskov | 01.10.1972 | 25.01.2017 | bestyrelse |
Klaus Ulrik Neerskov | 01.10.1972 | 25.01.2017 | bestyrelse |
Mona Solveig Neerskov | 01.10.1972 | 15.05.1995 | bestyrelse |