Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Adam Christoffer Knuth | 01.09.2007 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Stræde | 26.09.2003 | 01.09.2007 | direktion |
Charlotte Birgitte Bille Brahe Knuth | 26.10.1973 | 26.09.2003 | direktion |
Adam Wilhelm Josef Knuth | 26.10.1973 | 10.11.1989 | direktion |
Karen Mathilde Knuth | 26.10.1973 | 21.12.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Jørgen Hillerup | 12.12.2013 | 29.05.2018 | formand |
Carsten Haagensen | 15.02.2008 | 09.04.2010 | bestyrelse |
Anders Jørgen Hillerup | 23.05.2005 | 09.04.2010 | bestyrelse |
Adam Christoffer Knuth | 07.06.2004 | 29.05.2018 | bestyrelse |
Stig Daniel Bille Brahe Selby | 08.01.1996 | 29.05.2018 | bestyrelse |
Charlotte Birgitte Bille Brahe Knuth | 26.10.1973 | 29.05.2018 | bestyrelse |
Adam Wilhelm Josef Knuth | 26.10.1973 | 12.12.2013 | bestyrelse |
John Otto Raben-Levetzau | 26.10.1973 | 08.01.1996 | bestyrelse |
Ditlev Helge Knuth-Winterfeldt | 26.10.1973 | 10.11.1989 | bestyrelse |
Eggert Christoffer Adam Henrik Knuth | 26.10.1973 | 03.10.1989 | bestyrelse |
Karen Mathilde Knuth | 26.10.1973 | 21.12.1987 | bestyrelse |