Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Cityringen 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2010-09-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-08 fjernes Navne: MAX BERGSTRØM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Bestyrelse: Karl Max Anthon Bergstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Direktion: Karl Max Anthon Bergstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-01-24)
Den 2006-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cityringen 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2006-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: City 2, Butik 315, 2630 Taastrup (offentliggjort 2000-02-15)
Den 2000-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: City 2, Butik 315, 2630 Taastrup (offentliggjort 2000-02-15)
Den 2000-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ballerup-Centret, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er agenturvirksomhed, handel, fortrinsvis med konfektionsvarer og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-13 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-13 fjernes Revisor: Preben Bang Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-13 tilføjes Vedtægter: 2000-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-01-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ballerup-Centret, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-04-25 tilføjes Bestyrelse: Karl Max Anthon Bergstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-25 tilføjes Direktion: Karl Max Anthon Bergstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-25 tilføjes Hovedbranche: Herretøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-04-25 tilføjes Navne: MAX BERGSTRØM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-04-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-25 tilføjes Revisor: Preben Bang Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)