Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Folehaven 17, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-21 fjernes Direktion: Claus Hybel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-21 fjernes Navne: ApS SVEND HYBEL & SØN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Revisor: AJN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-08 tilføjes Direktion: Claus Hybel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-08 fjernes Direktion: Finn Hybel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-18 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-17 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2000-07-12)
Den 2006-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er: passiv investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-17 tilføjes Vedtægter: 2006-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-17 fjernes Bestyrelse: Dorte Bærholm Hybel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2000-07-12)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folehaven 17, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-09-20 tilføjes Bestyrelse: Dorte Bærholm Hybel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-20 tilføjes Direktion: Finn Hybel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-20 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-09-20 tilføjes Navne: ApS SVEND HYBEL & SØN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-09-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-20 tilføjes Revisor: AJN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)