Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Tegningsregel | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Løberen 17, 2990 Nivå (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 fjernes Direktion: Jette Møller Amby (direktør) (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 fjernes Legale ejere: Boet efter Jacob Møller Poulsen (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 fjernes Navne: LUP INVEST BØTØ ApS (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 fjernes Reelle ejere: Jacob Møller Poulsen (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løberen 17, 2990 Nivå (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøtøvej 38, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-31 tilføjes Direktion: Jette Møller Amby (direktør) (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-12-03 tilføjes Legale ejere: Boet efter Jacob Møller Poulsen (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2020-12-03 fjernes Legale ejere: Jacob Møller Poulsen (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-12-03 fjernes Direktion: Jacob Møller Poulsen (direktion) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøtøvej 38, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøtøvej 38, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-02-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøtøvej 38, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøtøvej 38, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2014-04-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2014-04-07 tilføjes Vedtægter: 2014-04-07 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2014-04-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2011-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2011-03-29 tilføjes Legale ejere: Jacob Møller Poulsen (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2011-03-29 tilføjes Navne: LUP INVEST BØTØ ApS (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2011-03-28 fjernes Navne: LUP INVEST BØTØ A/S (offentliggjort 2002-09-16)
Den 2011-03-29 tilføjes Reelle ejere: Jacob Møller Poulsen (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2011-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktionen. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Vedtægter: 2011-03-29 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2011-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2011-03-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-29 fjernes Bestyrelse: Ulrik Møller Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2010-02-10 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-05-15 fjernes Bestyrelse: Alice Inge Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøtøvej 38, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøtøvej 38, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2002-05-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-31 tilføjes Navne: LUP INVEST BØTØ A/S (offentliggjort 2002-09-16)
Den 2002-05-30 fjernes Navne: BØTØ KØBMANDSHANDEL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøtøvej 38, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2002-05-30)
Den 2002-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøtøvej 36, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 1995-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-12)
Den 1993-05-22 tilføjes Bestyrelse: Alice Inge Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-22 fjernes Bestyrelse: Johanne Viktoria Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-22 tilføjes Direktion: Jacob Møller Poulsen (direktion) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 1993-05-22 fjernes Direktion: Johanne Viktoria Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 320.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøtøvej 36, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-06-29 tilføjes Bestyrelse: Johanne Viktoria Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-29 tilføjes Direktion: Johanne Viktoria Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-29 tilføjes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-06-29 tilføjes Navne: BØTØ KØBMANDSHANDEL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 1973-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 1973-06-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-23)