Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Reinholdt Pedersen | 21.06.1973 | 06.10.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Reinholdt | 30.11.2004 | 06.10.2014 | bestyrelse |
Charlotte Kronborg Bennetsen | 30.11.2004 | 06.10.2014 | bestyrelse |
Peter Bennedsen | 19.08.1997 | 30.11.2004 | bestyrelse |
Arne Reinholdt Pedersen | 21.06.1973 | 06.10.2014 | bestyrelse |
Colette Sassine Bennedsen | 21.06.1973 | 30.11.2004 | bestyrelse |
Bende Kaj Bennedsen | 21.06.1973 | 19.08.1997 | bestyrelse |
Peter Bennedsen | 21.06.1973 | 15.01.1988 | bestyrelse |